Você está na página 1de 5

COMO FAZER CONTAS DE CABEA

DICA 01: COMO DESCOBRIR O PRXIMO QUADRADO? Some o quadrado anterior com duas vezes com o nmero do qual voc quer descobrir o quadrado, e depois diminua uma unidade. Ex: Se 32=9, quanto vale 42? Aplicando a regra, temos: 9 + 4 + 4 = 17 17 - 1 = 16 Portanto, 42 = 16 Outro exemplo: 52 = ? 16 + 5 + 5 - 1 = 25 DICA 02: DIVIDIR QUALQUER NMERO POR 5: Basta multiplicar o nmero por 2 e "arrastar" a vrgula para a esquerda. Ex: 345 / 5 = 345 * 2 = 690. Arrastando a vrgula, temos 69,0. Ex: 1526 / 5 = 1526 * 2 = 3052. Arrastando a vrgula, temos 305,2. DICA 03: MULTIPLICAR UM NMERO POR 15: Some o nmero com a sua metade, e multiplique o resultado por 10. Exemplos: 1415 =(14+7)10=210 10,415=(10,4+5,2)10=15,610=156 DICA 04: MULTIPLICAR UM NMERO POR 101: Quando um nmero de 2 algarismos AB for multiplicado por 101, o resultado ser ABAB. Alguns exemplos: 43 x 101 = 4343 32 x 101 = 3232 14 x 101 = 1414

DICA 05: MULTIPLICAR UM NMERO POR 99: Nesse caso basta acrescentar 2 zeros no final do nmero e subtrair pelo nmero inicial. Vamos efetuar a seguinte multiplicao: 44 x 99. Acrescentando 2 zeros no final do nmero 44 ficamos com 4400. Ento subtramos desse valor o valor inicial: 4400-44 = 4356. Portanto 44 x 99 = 4356. Outros exemplos: 27 x 99 = 2700-27 = 2673 56 x 99 = 5600-56 = 5544 33 x 99 = 3300-33 = 3267

DICA 06: MULTIPLICAR UM NMERO POR 9: Nesse caso basta acrescentar um zero no final do nmero e subtrair pelo nmero inicial. Vamos efetuar a seguinte multiplicao: 44 x 9. Acrescentando um zero no final do nmero 44 ficamos com 440. Ento subtramos desse valor o valor inicial: 440-44 = 396. Portanto 44 x 9 = 396. Outros exemplos: 27 x 9 = 270-27 = 243. 56 x 9 = 560-56 = 504. 33 x 9 = 330-33 = 297.

DICA 07: MULTIPLICAR UM NMERO POR 11: Quando o nmero for de 2 algarismos, basta somar esses 2 algarismos e colocar o resultado no meio deles. Por exemplo, vamos efetuar a seguinte multiplicao: 26 x 11. Temos o nmero 26, somando seus 2 algarismos temos 2+6=8. Pronto! Agora s colocar esse 8 no meio deles: a resposta 286. Portanto 26 x 11 = 286. Outros exemplos: 1) 34 x 11 somamos os algarismos do nmero 34: 3+4=7 colocamos o resultado no meio deles: 374. Portanto 34x11 = 374. 2) 81 x 11 somamos os algarismos do nmero 81: 8+1=9 colocamos o resultado no meio deles: 891. Portanto 81x11 = 891.

3) 37 x 11 somamos os algarismos do nmero 37: 3+7=10 Como deu um n maior que 9, ento no podemos colocar todo o nmero no meio deles. Colocamos apenas o algarismo das unidades (0) no meio deles, e o algarismo da dezena (1) somado ao primeiro algarismo do nmero: 407. Portanto 37x11 = 407. Quando o nmero for de 3 algarismos, ento esse nmero multiplicado por 11 resultar em um nmero de 4 algarismos. Por exemplo, vamos efetuar a seguinte multiplicao: 135 x 11. Temos o nmero 135. Somando o 1 com o 2 algarismo desse nmero temos 1+3=4. Somando o 2 com o 3 algarismo desse nmero temos 3+5=8. Esses 2 resultados sero colocados no meio do nmero 135, tirando o seu algarismo do meio: 1485. Portanto 135 x 11 = 1485.

CURIOSIDADES MATEMTICAS

1) OUTRA FORMA DE CALCULAR POTNCIAS Pitgoras descobriu que existe outra forma de calcular potncias: atravs da soma de nmeros mpares. Ele descobriu que n2 igual a soma dos n primeiros nmeros naturais mpares. Exemplo: 52 = 1+3+5+7+9 = 25 2) OBTENDO UM QUADRADO PERFEITO Voc sabia que adicionando o nmero 1 multiplicao de quatro nmeros consecutivos voc obtm um quadrado perfeito? Exemplo: 1*2*3*4+1 = 25 3) DESCOBRINDO O TELEFONE DE ALGUM Pea para a pessoa, com uma calculadora: 1) Digitar os 4 primeiros nmeros de telefone dela; 2) Multiplicar por 80; 3) Somar 1; 4) Multiplicar por 250; 5) Somar os 4 ltimos nmeros do telefone dela; 6) Somar mais uma vez os 4 ltimos nmeros do telefone dela; 7) Subtrair 250; 8) Dividir 2. O resultado ser o telefone dessa pessoa! Veja um exemplo: Telefone 3663-3645 1) 3663 x 80 = 293040 2) 293040 + 1 = 293041 3) 293041 x 250 = 73260250 4) 73260250 + 3645 = 73263895 5) 73263895 + 3645 = 73267540 6) 73267540 - 250 = 73267290 7) 73267290 / 2 = 36633645 Resultado: 36633645 4) A SOMA DOS n PRIMEIROS NMEROS NATURAIS MPARES A soma dos n primeiros nmeros naturais mpares igual a n, ou seja: A soma dos 4 primeiros nmeros naturais mpares: (1+3+5+7) = 4 = 16 Soma dos 15 primeiros nmeros naturais mpares: 15 = 225

5) ELEVAR UM NMERO PRXIMO DE 50 AO QUADRADO, UTILIZANDO SOMENTE CLCULOS MENTAIS: Pegue o nmero 2500, ou seja (50), se o nmero for menor que 50, diminua de 2500, cem vezes o tanto que falta pra chegar aos 50 e some no resultado final, o quadrado desse mesmo nmero, veja o exemplo que tudo ficar mais simples: 46 = 2500 - 4(100) + 4 = 2116 42 = 2500 8(100) + 64 = 1764 412 = 2500 9(100) + 81 = 1681 482 = 2500 2 (100) + 4 = 2304 Se o nmero for maior que 50, ao invs de diminuir cem vezes o tanto que falta pra chegar nos 50, some! Veja: 56 = 2500 + 6(100) + 6 = 3136 58 = 2500 + 800 + 64 = 3364 532 = 2500 + 3(100) + 9 = 2809