Você está na página 1de 9

Matemática

Escolhe as melhores parcelas para adicionares em primeiro lugar. Depois, faz os cálculos convenientes para obteres o resultado da forma mais rápida.

320

+ 15 + 80 = (320 + 80 ) + 15 =

725

+ 60 + 75 =

1

1450 + 80 + 50 =

440 + 10 + 25 + 60 =

65 + 25 + 145 + 375 =

475 + 780 + 38 + 25 + 20 =

Decompõe, associa e calcula.

680

+ 29 = 680 + 20 +9 =

310

+ 96 =

970

+ 36 =

170

+ 134 =

1800 + 243 =

Decompõe, de modo a obteres parcelas iguais, e calcula.

45 + 48 = 45 +45 + 3 =

125

+ 127 =

350

+ 354 =

357

+ 358 =

55 + 59 =

Completa a sequência e indica a regra que seguintes.

1

51

101

151

1 51 101 151
1 51 101 151
1 51 101 151
1 51 101 151
1 51 101 151
1 51 101 151
1 51 101 151
1 51 101 151

Calcula seguindo os dois passos.

Matemática

2

5

x 9 + 6 =

+

=

3 x 7 1 =

6

x 6 + 4 =

3 x 9 3 =

4

x 8 + 2 =

8 x 8 4 =

6

x 4 + 7 =

9 x 9

1 =

4

x 4 + 6 =

5 x 4 2 =

7

x 4 + 2 =

9 x 5 8 =

Completa a sequência e indica a regra que seguintes.

2

5

11

23

2 5 11 23
2 5 11 23
2 5 11 23
2 5 11 23

15

25

Calcula.

x 6 = (15 x 2 ) x 3 =

x 6 =

3,5 x 6 =

125 x 6 =

15

x 12 =

45 x 12 =

250

x 6 = (12 x 3 ) x 2 =

250

x 12 =

50 x 12 =

Então, e para multiplicar por 15?

Podemos multiplicar por

25 x 15 =

e por

Completa as sequências e indica a regra que seguiste.

Matemática

3

1 3 9 Regra: 1 4 16 64 Regra: 4000 2000 1000 Regra: 64 000
1
3
9
Regra:
1
4
16
64
Regra:
4000
2000
1000
Regra:
64 000
32 000
16 000
Regra:
38
40
39
41
40
Regra:
3
5
9
17
Regra:
320
160
80

Regra:

Matemática

4

Efetua os seguintes cálculos, utilizando os algarismos. (Resolve as operações no teu caderno)

a) 49 x 197,25 =

b) 17,09 x 6,3 =

c) 1608 x 9,2 =

d) 5,74 + 49,6 + 136 =

e) 659,245 + 87,003 =

f) 728,09 113, 7=

Observa os exemplos para recordares as regras. Calcula mentalmente e completa.

35 x 10 = 350

35 : 0,1 = 350

a) 1,3 x 10 =

d) 50 : 0,1 =

b) 9 x 100 =

e) 5,78 : 0,01 =

c)

4,18 x 1000 =

f) 61 : 0,001 =

350 x 0,1 =

350 : 10 = 35

g) 46,71 x 0,1 =

j) 0,2 : 10 =

h) 800 x 0,01 =

k) 7 : 100 =

i) 920 x 0,001 =

l) 56 : 1000 =

Escreve os números por ordem crescente.

66,481

60, 748

5,127

250,501

5,9

250,53

<

<

<

<

<

Matemática

5

Completa a tabela.

 

X

10

100

1000

0,1

0,01

0,001

1

           

62

           

315

           

6530

           

Decompõe os números, como no exemplo.

5 347 125 = 5 000 000 + 300 000 + 40 000 + 7 000 + 100 + 20 + 5

23 456 230 =

9 046 768 =

Escreve o valor do algarismo assinalado em casa número. Observa o exemplo.

3146

40

45 127

Completa a tabela.

24 107

7435

154

ADITIVO

SUBTRATIVO

RESTO, EXCESSO OU DIFERENÇA

21 409

12 078

 
 

5843

24 170

3610,9

 

32 92,7

Matemática

6

Assinala com X, em cada caso, o número que deves adicionar ao número decimal para obteres o número inteiro mais próximo.

9,7
9,7
0,84
0,84

1,995

 

12,3

 

3

16

5

7

13

1,6

0,5

0,7

0,3

0,12

0,005

0,07

0,03

0,16

0,05

0,007

 

Calcula mentalmente e completa.

 

415

+

= 525

836 +

= 856

975 -

= 575

634 -

= 304

75,6 +

= 85, 6

34,9 +

= 35

125

, 03 -

= 100

38,21 -

= 28,01

Completa os quadros. Observa o exemplo.

Multiplicação

Fatores

Produto

15 x 10

15 e 10

150

9 e 100

1650

72 x 100

12 e 10

23 e 1000

35 000

980 e 100

Matemática

7

Verifica, no quadro, se as afirmações abaixo apresentadas são verdadeiras ( V) ou falsas ( F).

Os múltiplos de 2 são sempre números pares.

Os múltiplos de 4 são também múltiplos de 2.

Alguns múltiplos de 8 são números ímpares.

Os múltiplos de 5 terminam sempre em 0 ou em

Os múltiplos de 10 são múltiplos de 1,2,3,4,5,6,7,8 e

Qualquer número é múltiplo de si

Todos os números que terminam em 4 são múltiplos de

Pinta o intruso em cada uma das séries.

Múltiplos de 11

Múltiplos de 12

 

110

121

 

132

143

 

154

 

166

176

120

132

146

156

168

 

180

192

Completa.

 

76,8 x

= 768

0,8 x

= 8

0,128 x

= 12,8

20,6 x

 

= 206

 
 

123,5 x

= 123 500

1,04 x

= 1040

10, 731 z

= 107,31

 

0,012 x

= 1,2

Completa.

 

(14 x 7) ( 14 x 5 ) = 14 x 2 =

(20 x 9) (20 x 5) = 20 x

(24 x 6 ) (24 x 5) =

x

=

=

Completa.

(15 x 6) + (15 x 4 ) =

x

=

(24 x 5 ) + (24 x 5) =

x

=

(36 x 8) + (36 x 2 ) =

x

=

(4 x 3) + 8 =

(9 x 4) 6 =

( 8 x 4 ) + 8 =

(7 x 8 ) + 3 =

(6 x 5) + ( 5 x 2) =

(3 x 5 ) + ( 4 x 4) =

Matemática

8

Calcula mentalmente. Completa a tabela.

 

Número

Metade

Terça

Quarta

Quinta

Dobro

Triplo

Quádruplo

Quíntuplo

parte

parte

parte

48

               

60

               

120

               

180

               

Completa o quadro de acordo com o exemplo.

 

Número

Dezenas

Unidades

 

Décimas

Centésimas

 

Milésimas

15,137

 

1

15

 

151

 

1513

 

15 137

7,45

         

48,902

         
   

9

 

95

 

958

 

9582

   

16

162

 

1624

   

Matemática

Completa.

9

Circunferência

Raio

Diâmetro

592 mm

Decompõe os seguintes números, como no exemplo:

NÚMERO

PARTE INTEIRA

PARTE DECIMAL

DECOMPOSIÇÃO

234, 56

234

0,56

200 + 30 + 4 + 0,5 + 0,006

812,9

1500,06

8194,503

3409,417

19 304,045

 

Completa o quadro, escrevendo as frações e as formas decimais em falta, como no exemplo.

 

0,08

0,3

 

0,124

 

0,09

8/100

 

76/100

 

36/1000

 

Completa a tabela, escrevendo os números e a leitura dos números.

Números

   

Leitura por classes

 
 

Seiscentas e dezassete unidades e cinco centésimas

 

4567,905

   
 

Cento e treze mil, quinhentas e seis unidades e três milésimas

6 904 500,7