Você está na página 1de 39

TCNICAS DE MULTIPLICAO DE

NMEROS NATURAIS DE DIVERSAS


CIVILIZAES

Egito
ndia
China
Rssia

Prtica Pedaggica e Didtica da Matemtica prof. Ilydio P. de S

Prof. Ilydio P. de S

INTRODUO
Nessa apresentao iremos mostrar algumas curiosas
tcnicas para a multiplicao de dois nmeros naturais,
colhidas ao longo da histria da matemtica.
Essas tcnicas podero ser muito interessantes para
uso em classe, como alternativas aos algoritmos
tradicionais para alunos que tenham alguma dificuldade
ou mesmo como motivao ou curiosidade para uma
aula de matemtica.
Algumas vezes essas tcnicas aparecem em livros ou
na internet. O que no tem sido comum o estudo
detalhado da matemtica envolvida nesses mtodos,
justificando a que foi feito. Nesse nosso estudo,
procuraremos justificar cada um dos mtodos
apresentados.

1) Multiplicao no Egito
Uma das fontes histricos mais antigos da matemtica, o
papiro de Rhind (ou Ahms), datado de cerca de 1650 a.C,
descreve, entre outras coisas, os mtodos de multiplicao
e diviso dos egpcios, assim como muitas aplicaes da
matemtica a problemas prticos.

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Os egpcios usavam uma tcnica bem simples baseada na


duplicao de nmeros naturais (achar o dobro). O mtodo
funcionava da seguinte forma:
1) Escrevemos duas colunas de nmeros sendo que a
primeira comea por 1 e a segunda por um dos fatores
da multiplicao desejada.
2) Vamos duplicando os nmeros dessas duas colunas, at
que a soma dos nmeros da coluna comeada pelo 1 d
um resultado maior ou igual ao outro fator.
3) Escolhemos, na coluna comeada pelo 1, os valores que
somados dem resultado igual ao outro fator.
4) Somamos os nmeros da outra coluna, correspondentes
aos valores que foram escolhidos na etapa anterior.
Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Vejamos dois exemplos:


1) 21 x 43
Primeiro vamos comear as duas colunas. A primeira
com o nmero 1 e a segunda com um dos fatores. Vamos
escolher o menor (21).

21

Agora vamos dobrar os valores dessas duas colunas, at


que a soma dos valores da primeira coluna seja igual ou
maior a 43.

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

1
2
4
8
16
32

21
42
84
168
336
672

Logo, 21 x 43 =

Agora vamos escolher, na primeira coluna, os


valores que somados do exatamente 43, que
o outro fator dessa multiplicao.
32 + 8 + 2 + 1 = 43
Finalmente, basta somarmos os nmeros da
outra coluna, correspondentes aos que foram
destacados anteriormente.

21
42
168
672 +
903

21 x 43 = 903

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

1) 12 x 51
Primeiro vamos comear as duas colunas. A primeira com o nmero
1 e a segunda com o fator 12.

12

Agora vamos dobrar os valores dessas duas colunas, at que a


soma dos valores da primeira coluna seja igual ou maior a 51.

1
2
4
8
16
32

12
24
48
96
192
384

Agora vamos escolher, na primeira coluna, os


valores que somados do exatamente 51.
32 + 16 + 2 + 1 = 51
Somarmos os nmeros da outra coluna,
correspondentes aos que foram destacados
anteriormente.
Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Logo, 12 x 51 =

12
24
192

12 x 51 = 612

384 +
612
A justificativa desse mtodo muito simples e est baseada em duas
propriedades: Na decomposio de um nmero natural em uma soma
de potncias de base dois (propriedade do sistema binrio) e na
propriedade distributiva da multiplicao em relao adio.
No exemplo anterior, 12 x 51, o que fizemos foi descobrir quais as
potncias de 2 que somadas geravam o nmero 51. No caso, obtivemos
os nmeros 32, 16, 2 e 1.
Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

No passo seguinte, o que fizemos foi substituir o nmero 51 por essa


soma de potncias de 2, ou seja, a multiplicao foi transformada em:
12 x 51 = 12 x (32 + 16 + 2 + 1)
Aplicando agora a propriedade distributiva da multiplicao, em relao
adio, teremos:
12 x 51 = 12 x 32 + 12 x 16 + 12 x 2 + 12 x 1 = 384 + 192 + 24 + 12, que
so exatamente os nmeros selecionados na segunda coluna do
mtodo.
Assim, dessa forma bastante criativa e interessante, os antigos Egpcios
transformavam uma multiplicao de nmeros naturais em clculo de
dobros (que simples mentalmente) e em adies.

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

2) A multiplicao na ndia

Historicamente se considera indiscutvel a


procedncia hindu para o sistema de numerao
decimal e alguns algoritmos para operaes.

Genericamente, em contraste com o severo


racionalismo grego, a matemtica hindu era
considerada intuitiva e prtica.
Os matemticos hindus eram interessados em
questes numricas relacionadas a equaes
determinadas e indeterminadas.
Os matemticos hindus desenvolveram um mtodo
de multiplicao atravs de tbuas quadriculadas.
Mais tarde os rabes o levaram para a Europa e
ficou conhecido como Mtodo da Gelosia.

Exemplo 1:
Multiplicar 6 538 por 547
Inicialmente eles construam uma tabela com 4
colunas e 3 linhas, por conta da quantidade de
algarismos dos nmeros envolvidos na
operao.

Vejamos como ficava essa tabela.

6 538 x
547
6

8
5
4
7

Traamos as diagonais desses quadradinhos,


como mostramos abaixo:

8
5
4
7

Dentro de cada quadradinho colocamos os resultados das


multiplicaes dos algarismos correspondentes da coluna e da linha.
Se o resultado for de apenas um dgito deve ser escrito precedido de
zero.

2
0

1
5

5
3

2
5

2
5

0
3

2
4

5
4
7

Em seguida somamos os algarismos que esto nas mesmas diagonais.


Usamos a mesma tcnica do vai um que usamos no algoritmo
tradicional. Vejamos:

3
5

5
1

2
5

0
3

0
3

5
2

0
2

5
4
7

Podemos ento concluir que o resultado da multiplicao proposta :

6 538 x 547 = 3 576 286


Mas por que ser que funciona?

Antes de tentarmos justificar o


mtodo, vamos fazer um outro
exemplo:
Multiplicar 537 por 24
Vamos construir a tabela
correspondente (Mtodo da Gelosia).

7
2
4

0
0

1
4

6
1

2
2

2
4

5
1
2

0
2

0
8

6
2

2
8

8
8

2
4

5
1
2

0
2

0
8

6
2

2
8

8
8

Logo, 537 x 24 = 12 888

2
4

Para justificarmos o mtodo, devemos lembrar que, na


multiplicao 537 x 24, temos na realidade (500 + 30 + 7) x
(20 + 4). Se aplicarmos a propriedade distributiva, teremos:
500 x 20

10 0 0 0

30 x 20 =
7 x 20 =
500 x 4 =
30 x 4 =
7x4 =

600
140
2000
120
28
1 2 888

Verifique que as somas que obtivemos em cada coluna so exatamente


iguais s somas das diagonais do mtodo da Gelosia. Isso nos mostra
que os antigos hindus j conheciam o valor posicional dos algarismos
no sistema de numerao decimal.

3) Multiplicao Chinesa

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Os chineses usavam um mtodo prtico com


varetas de bambu. De uma certa forma
uma variante do mtodo da Gelosia dos
Hindus.
As varetas ficavam dispostas na horizontal e na
vertical, representando o multiplicador e o
multiplicando. Os pontos de interseo das
varetas so contados e representam as
multiplicaes que achamos na Gelosia.
Exemplo:
Multiplicar 342 por 25

2
2

2
2

23

24

10

2
2

23
8

24
5

10
5

8 550

Logo:
342 x 25 = 8 550

Vejamos um outro exemplo: 42 x 24 = 1008

2
2

4
8

20
10

8
0

4) O Mtodo dos Camponeses Russos

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Certa vez, li num artigo da Internet, que um professor havia


encontrado um aluno que s sabia multiplicar e dividir por 2 e que,
mesmo assim, conseguia resolver (e at com certa rapidez) todas as
multiplicaes envolvendo dois nmeros naturais, at mesmo com
nmeros bem grandes.
No artigo mostrava que ele procedia da seguinte maneira. Por
exemplo, se ele queria multiplicar 85 por 42, ele fazia da seguinte
maneira:
1.

Montava uma tabela, com duas colunas, iniciando uma delas


pelo 85 e a outra pelo 42.
2. Enquanto ia dividindo os nmeros da coluna da esquerda por
dois, abandonando os quebrados, se fosse o caso, ia
multiplicando os nmeros da coluna da direita por 2.
3.
Em seguida, abandonava todas as linhas da tabela, cujos
nmeros da esquerda eram PARES.
4. Finalmente, somava todos os nmeros da segunda coluna que
haviam sobrado. Era o resultado da multiplicao.
Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Veja como ele fazia:


85

42

42

84

21

168

10

336

672

1344

2688

ABANDONA

85

42

21

168

672

2688

Ento, para obter o resultado de 85 x 42 ele agora somava 42 +


168 + 672 + 2688 = 3570 (verifique !). Faa outros exemplos e
veja que SEMPRE vai dar certo.
Verifiquei, atravs de pesquisas, que o processo usado por esse aluno, tratavase de uma tcnica usada pelos antigos camponeses Russos. Um mtodo muito
eficiente e que facilita bastante o clculo mental, j que s lida com dobros,
metades e somas. Mas qual ser a justificativa desse mtodo???
Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Vamos supor que voc tenha 8 notas de 5 reais...


fcil perceber que teramos a mesma quantia com
metade das notas, mas do dobro do valor, ou seja:
8 x 5 reais ou
4 x 10 reais
Ou ainda 2 notas de 20 reais.
Portanto...
:2
:2

8x5
4 x 10
2 x 20

x2
x2

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Ento, se desejarmos multiplicar 32 x 17, poderemos


imaginar que so 32 grupos de 17 objetos cada um.
GRUPOS

OBJETOS

32
16
8
4

17
34
68
136

272

544

Ento 32 x 17 = 544
Nesse caso foi bem fcil, pois 32 uma potncia de 2 e, dessa
forma, ser sempre possvel as sucessivas divises por 2.
Vejamos ento um caso em que isso no acontece...
Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Vejamos ento o produto de 42 por 17. Vamos imaginar 42


grupos, de 17 objetos cada um.

Como 21 no divisvel por 2,


vamos considerar 20 grupos de
34 objetos e guardar 1 grupo de
34 objetos
Novamente, como 5 no
divisvel por 2, consideramos 4
grupos de 136 objetos e
guardamos 1 grupo de 136
objetos.

GRUPOS

OBJETOS

42

17

21
10

34
68

5
2

136
272

544

Logo, o resultado de 42 x 17 ser igual a 544 mais os dois


grupos que havamos guardado antes, ou seja, 544 + 34 +
136, o que igual a 714. (confira!)
Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Vamos fazer mais um exemplo e resumir a regra da


multiplicao russa. Vamos multiplicar 71 por 43.
71

43

35
17
8

86
172
344

4
2
1

688
1376
2752

1) Vamos dividindo por dois os nmeros da


esquerda. Quando a diviso no for exata,
consideramos apenas a parte inteira. Pararemos
sempre no nmero 1.
2) Ao mesmo tempo, vamos multiplicando por
2 os nmeros da direita.
3) Somamos todos os nmeros da direita, que
tenham esquerda um nmero mpar. Vamos
completar agora o exemplo, seguindo a regra.

Logo, 71 x 43 = 43 + 86 + 172 + 2752 = 3053


Os livros de Histria da Matemtica contam que tal mtodo
j era usado no antigo Egito.
Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Mtodos como esse, da multiplicao feita pelos camponeses


Russos, assim como as demais tcnicas que mostramos, que
mostram toda a riqueza de uma atual tendncia da Educao
Matemtica a Etnomatemtica.
A Etnomatemtica, que procura valorizar o conhecimento
matemtico existente em distintos grupos sociais e etnias, tem
como um de seus maiores estudiosos o emrito professor
brasileiro Dr. Ubiratan DAmbrsio

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)

Temas interessantes para a sala de aula, com todas as


justificativas matemticas, voc vai encontrar no nosso livro: A
Magia da Matemtica, da Editora Cincia Moderna.

VENDAS:
www.lcm.com.br
www.submarino.com.br
www.saraiva.com.br
Nas boas livrarias

Prof. Ilydio P. de S (UERJ / USS)