Você está na página 1de 8

Cálculo Mental

Devido a onda de vestibulares e concursos todos os anos, o Exatas resolveu publicar uma apostila de cálculo mental para facilitar os cálculos e ao
mesmo tempo fazer com que o vestibulando ganhe tempo ao resolver questões, o que é essencial nas primeiras fases das provas dos vestibulares.
Além disso saber calcular rapidamente pode garantir diversas oportunidades, dentre elas, um emprego.
Vamos apresentar aqui algumas dicas para que você possa fazer cálculos mentais de forma rápida e fácil, mas lembre‐se: não podemos fazer
milagres. Assim como qualquer assunto na área de exatas, você precisará ter muita dedicação e se esforçar bastante para fazer o seu cérebro ter um
bom desempenho, mas temos certeza que você vai conseguir.
Bom, então vamos para a primeira lição!

1. Divisão por 0,5, 0,25, 0,125...


0, 125...

Para fazer este tipo de divisão, basta colocar estes números em fração. Em seguida inverte‐se a fração. Então é só multiplicar o número pelo
numerador da nova fração e dividir pelo denominador da nova fração. Por exemplo, 15/0,25:
0,25 2 ¼ ‐4 5invertendo6 ‐4 4/1
Logo, 15 x 4 2 60
Portanto, 15/ 0,25 2 60
Por isso, costumamos memorizar que para dividir um número por 0,5 basta multiplicá‐lo por 2, para dividir um número por 0,25 basta multiplicá‐lo
por 4.

2. Multiplicação por 0,5, 0,25, 0,125...


0, 125...

Para fazer este tipo de multiplicação, basta transformar estes números em fração. Então é só multiplicar o número pelo numerador da fração e
dividir pelo denominador da fração. Por exemplo, 15 x 0,25:
15 x 0,25 2 15 x ¼ 2 15/4 2 3,75
Por isso, costumamos memorizar que para multiplicar um número por 0,5 basta dividi‐lo por 2, para multiplicar um número por 0,25 basta dividi‐lo
por 4.

3. Multiplicação de um número por um número de um único dígito.

Para se multiplicar números por um número de um único algarismo, podemos decompor o número em dezenas e unidades. Em seguida
multiplicamos a dezena pelo número de um único algarismo e depois multiplicamos a unidade pelo mesmo número de um algarismo. Em seguida,
somamos os resultados. Por exemplo, 35 x 7:
Primeiro dividimos o 35 em dezenas e unidades:
35 2 30 = 5
Depois Multiplicamos a dezena pelo número de um único dígito:
30 x 7 2 210
Em seguida, multiplicamos a unidade pelo número de um único dígito:
5 x 7 2 35
Então, basta somar os resultados:
210 = 35 2 245
Portanto, 35 x 7 2 245.
*Obs: Note que o processo é o que você faz normalmente no papel.
Tente sempre decompor os números em fatores, por exemplo, 8 x 27, poderia ficar 4 x 2 x 9 x 3. Então 9 x 2 2 18. 18 x 4 2 72. 72 x 3 2 216
*Obs: A ordem da multiplicação feita acima poderia ser diferente. Tudo dependerá da sua facilidade em calcular.
Para facilitar os cálculos recomendamos que você memorize a tabuada até 9 x 19, cujos valores estão representados abaixo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 22 33 44 55 66 77 88 99
12 24 36 48 60 72 84 96 108
13 26 39 52 65 78 91 104 117
14 28 42 56 70 84 98 112 126
15 30 45 60 75 90 105 120 135
16 32 48 64 80 96 112 128 144
17 34 51 68 85 102 119 136 153
18 36 54 72 90 108 126 144 162
19 38 57 76 95 114 133 152 171

Os fatores estão nas células escuras e os resultados estão nas células brancas.

4. Multiplicação de um número por um número de 2 algarismos.

Para realizar este tipo de cálculo devemos decompor um dos fatores em dezenas e unidades e realizar o cálculo como ensinado para números de um
só dígito. Por exemplo, 12 x 36:
Vamos decompor, neste caso o 12, por ser mais fácil a sua decomposição, pois é um número menor. Então:
12 x 36 2 510 = 26 x 36
Multiplicamos primeiro, as dezenas do número decomposto:
10 x 36 2 360
Depois as unidades do número decomposto:
2 x 36 2 72
Então somamos os resultados:
360 = 72 2 436
Portanto, 12 x 36 2 432
5. Multiplicação e divisão por 4 e por 8.

Para multiplicarmos um numero por 4, basta multiplicarmos o número 2 vezes por 2. Por exemplo, 42 x 4:
42 x 4 2 42 x 2 x 2 2 84 x 2 2 168
Para multiplicarmos um número por 8, basta multiplicarmos o número 3 vezes por 2. Por exemplo 42 x 8:
42 x 8 2 42 x 2 x 2 x 2 2 84 x 2 x 2 2168 x 2 2 336
Podemos também multiplicar o número por 10, multiplicar o número por 2 e depois subtrair o resultado da multiplicação por 2 do resultado da
multiplicação por 10. Por exemplo, 42 x 8:
42 x 8 2 542 x 106 – 542 x 26 2 420 – 84 2 336
Outros métodos também podem ser utilizados usando a primeira regrinha aqui apresentada: decompor o número. Por exemplo, 42 x 8:
42 x 8 2 540 = 26 x 8 2 320 = 16 2336
Para dividir um número por 4, basta dividirmos este 2 vezes por 2. Por exemplo 1520/4:
1520/4 2 51520/26/2 2 760/2 2 380
Para dividir um número por 8, basta dividirmos o número 3 vezes por 2. Por exemplo, 1240/8:
1240/8 2 G51240/26/2H/2 2 5620/26/2 2 310/2 2 155

6. Multiplicação por 5 , por 25 por 50...

Para multiplicar um número por 5, basta acrescentar um zero ao número 5multiplicar por 106 e dividir o resultado por 2. Por exemplo, 28 x 5:
28 x 5 2 280/2 2 140
Para multiplicar um número por 25, basta acrescentar 2 zeros ao número 5multiplicar por 1006 e dividir o resultado por 4. Por exemplo, 28 x 25:
28 x 25 2 2800/4 2 700
Na verdade, para utilizar estas regras, basta utilizar raciocínio lógico. Como 5 é o mesmo que 10/2, então adicionamos um zero ao numero
5multiplicação por 106 e divide o resultado por 2. Assim, para multiplicar por 50, basta adicionar 2 zeros ao número 5multiplicação por 1006 e
dividir o resultado por 2, pois 50 2 100/2. Utilizando este raciocínio, você poderá multiplicar números por 5, 25, 50, 75 e outros com muita
agilidade e facilidade.

7. Multiplicação por 1 ½, 1 ¼ ...

Para fazer este tipo de multiplicação, basta multiplicar o número pelo valor que indica os inteiros 5no caso o 16 e depois calcular a fração restante
do número. Em seguida, é só somar tudo. Por exemplo, 60 x 1 ¼.
60 x 1 ¼ 2 60 x 1 = 60 x ¼ 2 60 =15 2 75
Se fosse por 2 ¼ teríamos:
60 x 2 ¼ 2 60 x 2 = 60 x ¼ 2 120 = 15 2 135

8. Multiplicação por 15, 25, 75...

Para fazer este tipo de multiplicação, basta substituir o fator 515, 25, 75...6 por uma fração ou por uma multiplicação. Por exemplo, 30 x 15:
Podemos admitir que 15 2 10 x 1 ½ ou 15 2 30/2 assim como outras possibilidades. Então:
30 x 15 2 30 x 10 x 1 ½ 2 300 x 1 ½ 2 300 = 150 2 450
Ou também:
30 x 15 2 30 x 30/2 2 900/2 2 450

9. Multiplicação por 9 e por 11


Para multiplicar por 9, basta acrescentar um zero ao número 5multiplicar por 106 e subtrair o número do resultado. Por exemplo, 46 x 9:
46 x 9 2 460 – 46 2 414
Para multiplicar um número por 11, basta acrescentar um zero ao número 5multiplicar por 106 e em seguida adicionar o número ao resultado. Por
exemplo, 46 x 11:
46 x 11 2 460 = 46 2 506

10. Divisão por 5 , por 1 ½, por 15...

Para dividir um número por 5, basta multiplicar o número por 2 e dividir o resultado por 10. Por exemplo, 64/5:
64/5 2 128/10 2 12,8
Para dividir um número por 1 ½, basta multiplicar o número por 2 e dividir o resultado por 3. Por exemplo, 63/1 ½:
63/1 ½ 2 126/32 42
Para dividir um número por 15, basta multiplicar o número por 2 e dividir o resultado por 30. Por exemplo, 63/15:
63/15 2 126/30 2 4,2
Observe que, o que fazemos para descobrir novas regras para divisão é “chamar” o número por uma letra e assim representar a divisão por uma
fração. Depois encontramos uma fração equivalente 5multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador da fração por um número6 até que o
denominador da fração se torne um número fácil para fazer a divisão. Por exemplo, vamos descobrir uma regra para facilitar a divisão de números
por 25:
Primeiro vamos “chamar” o número de z e representar a divisão por uma fração:
z/25
Agora vamos multiplicar o numerador e o denominador da fração por 4:
4z/100
Então, para dividir um número por 25, basta multiplicar o número por 4 e dividir o resultado por 100.
11. Elevação ao quadrado

Para elevar ao quadrado um número terminado com 5, vamos utilizar como exemplo o número 245:
Primeiro excluímos o algarismo 5:
24
Depois multiplicamos este último número pelo seu sucessor, ou seja, 25:
24 x 25 2600
Depois “colocamos ao lado do ultimo número” o 25:
60025
Portanto, 245² 2 60025
Para trabalhar com frações mistas elevamos a fração ao quadrado e multiplicamos o número que indica os inteiros pelo seu sucessor. Por exemplo,
59 ½6²:
59 ½6² 2 9 x 10 = 51/26² 2 90 ¼

12. Cálculos pela formula 5a=b6 5a‐b6 2 a² ‐ b²

Este tipo de formula é utilizada para cálculos do tipo 42 x 38.


Pela fórmula:
42 x 38 2 540 = 26 540 ‐ 26 2 40² ‐ 2² 2 1600 – 4 2 1596
Pode se utilizar também com frações:
59 1/26 58 ½6 2 59 = ½6 59 – ½6 2 9² ‐ 51/26² 2 81 – ¼ 2 80 ¾ .

13. Outras dicas

É recomendável memorizar que 37 x 3 2 111, pois assim fica fácil multiplicar um múltiplo de 3 por 37. Exemplo:
6 x 37 2 2 x 3 x 37 2 2 x 111 2 222
É importante memorizar também que 7 x 11 x 13 2 1001, pois assim muitos cálculos serão fáceis de se fazer mentalmente. Exemplos:

77 * 13 2 1001 91 * 11 2 1001 143 * 7 2 1001

77 * 26 2 2002 91 * 22 2 2002 143 * 14 2 2002

77 * 39 2 3003 91 * 33 2 3003 143 * 21 2 3003

Estas foram algumas dicas para facilitar o cálculo mental, mas lembre‐se: somente praticando é que você poderá fazer bom uso delas.