Você está na página 1de 17

50 Clculos Rpidos em Matemtica

50 dicas para clculo rpido, comumente encontradas no


cotidiano e no comrcio em geral. Mostradas em 23 grupos de
dicas, sendo que os tens do mesmo grupo apresentam
caractersticas semelhantes.
Dica 01-1: Multiplicar por 10

Deslocar a vrgula 1 casa decimal para a direita.


Exemplo: 1210=120
Exemplo: 12,34510=123,45
Dica 01-2: Multiplicar por 100

Deslocar a vrgula 2 casas decimais para a direita.


Exemplo: 12100=1200
Exemplo: 12,345100=1234,5
Dica 01-3: Multiplicar por 1000

Deslocar a vrgula 3 casas decimais para a direita.


Exemplo: 121000=12000
Exemplo: 12,3451000=12345
Dica 01-4: Multiplicar por 10n

Deslocar a vrgula n casas decimais para a direita.


Exemplo: 12107=120000000
Exemplo: 12,345107=123450000
Dica 02-1: Dividir por 10

Deslocar a vrgula 1 casa decimal para a esquerda.

Exemplo: 1210=1,2
Exemplo: 12,34510=1,2345
Dica 02-2: Dividir por 100

Deslocar a vrgula 2 casas decimais para a esquerda.


Exemplo: 12100=0,12
Exemplo: 12,345100=0,12345
Dica 02-3: Dividir por 1000

Deslocar a vrgula 3 casas decimais para a esquerda.


Exemplo: 121000=0,0120
Exemplo: 12,3451000=0,012345
Dica 02-4: Dividir por 10n

Deslocar a vrgula n casas decimais para a esquerda.


Exemplo: 12107=0,0000012
Exemplo: 12,345107=0,0000012345
Dica 03-1: Multiplicar por 4 = Dividir por 0,25

Tomar o dobro do dobro do nmero.


Exemplo: 416=2216=232=64
Exemplo: 12,34=2212,3=224,6=49,2
Dica 03-2: Multiplicar por 0,4 = Dividir por 2,5

Tomar o dobro do dobro do nmero e dividir por 10.


Exemplo: 0,4x16=2x2x1610=2x3210=6410=6,4
Exemplo: 0,4x12,3=2x2x12,310=2x24,610 =49,210=4,92

Dica 03-3: Multiplicar por 40 = Dividir por 0,25

Tomar o dobro do dobro do nmero e multiplicar por 10.


Exemplo: 4016=221610=23210=6410=640
Exemplo: 40x12,3=2x2x12,310=2x24,610 =49,2x10=492
Dica 04-1: Dividir por 4 = Multiplicar por 0,25

Tomar a metade da metade do nmero.


Exemplo: 164=1622=82=4
Exemplo: 12,34=12,322=6,152=3,075
Dica 04-2: Dividir por 0,4 = multiplicar por 2,5

Tomar a metade da metade do nmero e multiplicar por 10.


Exemplo: 160,4=1622x10=82x10= 4x10=40
Exemplo: 12,30,4=12,322x10=6,152x10 =3,075x10=30,75
Dica 04-3: Dividir por 40 = Multiplicar por 0,25

Tomar a metade da metade do nmero e dividir por 10.


Exemplo: 1640=162210=8210=410=0,4
Exemplo: 12,340=12,32210= 6,15210 =3,07510=0,3075
Dica 05-1: Multiplicar por 5 = Dividir por 0,2

Tomar a metade do nmero e multiplicar por 10.


Exemplo: 516=16210=810=80
Exemplo: 512,3=12,3210=6,1510=61,5
Dica 05-2: Multiplicar por 0,5 = Dividir por 2

Tomar a metade do nmero.

Exemplo: 0,516=162=8
Exemplo: 0,512,3=12,32=6,15
Dica 05-3: Multiplicar por 50 = Dividir por 0,02

Tomar a metade do nmero e multiplicar por 100.


Exemplo: 5016=162100=8100=800
Exemplo: 5012,3=12,32100=6,15100=615
Dica 06-1: Dividir por 5 = Multiplicar por 0,2

Tomar o dobro do nmero e dividir por 10.


Exemplo: 165=21610=3210=3,2
Exemplo: 12,35=12,3210=24,610=2,46
Dica 06-2: Dividir por 0,5 = Multiplicar por 2

Tomar o dobro do nmero.


Exemplo: 160,5=216=32
Exemplo: 12,30,5=12,32=24,6
Dica 06-3: Dividir por 50 = Multiplicar por 0,02

Tomar o dobro do nmero.


Exemplo: 1650=216100=32100=0,32
Exemplo: 12,350=212,3100=24,6100=0,246
Dica 07-1: Elevar ao quadrado nmero da forma [M5]

Decompe-se o nmero em duas partes: M e 5. A primeira parte


M deve ser multiplicada por M+1 e ao resultado se acrescenta 25.
Justificativa Matemtica
[M5] = 10M + 5 logo

[M5] = (10M+5) = 100 M + 100M + 25


(10M+5) = 100 (M + M) + 25
(10M+5) = 100 M (M+1) + 25
Exemplo: 35=(3x4)25=1225
Exemplo: 75=(7x8)25=5625
Exemplo: 105=(10x11)25=11025
Exemplo: 205=(20x21)25=42025
Dica 08-1: Multiplicar por 11

Se o nmero tem dois algarismos na forma [MN] com M+N<10


ento o produto escrito como [M,M+N,N].
Justificativa Matemtica
Como [MN] = 10M + N, ento
(10M+N) 11 = (10M+N) (10+1)
(10M+N) 11 = 100M + 10M + 10N + 1
(10M+N) 11 = 100M + 10(M+N) + 1
(10M+N) 11 = 100M + 10(M+N) + 1 = [M,M+N,1]
Exemplo: 3511=(3,8,5)=385
Exemplo: 2711=(2,9,7)=297
Dica 08-2: Multiplicar por 11

Se o nmero tem dois algarismos na forma [MN] e M+N>10


ento, escreve-se [M+1,M+N-10,N].
Justificativa Matemtica
Como [MN] = 10M + N, ento

(10M+N)11=(10M+N)(10+1) = 100M+10M+10N+1
(10M+N)11=(10M+N)(10+1) = 100M+10M+10N+1
(10M+N)11=100M +100 - 100 + 10(M+N)+1
(10M+N)11=100(M+1)+10(M+N-10)+1=[M+1,M+N-10,1]
Exemplo: 7811=(8,5,8)=858
Exemplo: 9511=(10,4,5)=1045
Dica 08-3: Multiplicar por 11

Se o nmero tem trs algarismos na forma [ABC] e A+B+C<10


ento, escreve-se [A, A+B, B+C, C].
Justificativa Matemtica
Como [ABC] = 100A + 10B + C, ento
(100A+10B+C)11 = (100A+10B+C)(10+1)
(100A+10B+C)11 = 1000A+100B+10C+100A+10B+C
(100A+10B+C)11 = 1000A+100(A+B)+10(B+C)+C
(100A+10B+C)11 = [A,A+B,B+C,C]
Exemplo: 13411=(1,1+3,3+4,4)=(1,4,7,4)=1474
Exemplo: 23511=(2,2+3,3+5,5)=(2,5,8,5)=2585
Dica 09-1: Multiplicar por 25 ou Dividir por 0,04

Dividir o nmero por 4 e multiplicar por 100.


Exemplo: 1625=1622100=82100=4100=400
Exemplo:
=3,075100=307,5

12,325=12,322100=6,152100

Dica 09-2: Multiplicar por 2,5 = dividir por 0,4

Dividir o nmero por 4 e multiplicar por 10.


Exemplo: 162,5=162210=8210=410=40
Exemplo: 12,32,5=12,32210=6,15210 =3,07510=30,75
Dica 09-3: Multiplicar por 0,25 = dividir por 4

Dividir o nmero por 4.


Exemplo: 160,25=1622=82=4
Exemplo: 12,30,25=12,322=6,152=3,075
Dica 10-1: Multiplicar por 101

Se o nmero tem dois algarismos na forma [AB] escreve-se o


produto na forma [A,B,A,B]
Exemplo: 35101=(3,5,3,5)=3535
Exemplo: 27101=(2,7,2,7)=2727
Dica 10-2: Multiplicar por 101

Se o nmero tem trs algarismos na forma [ABC] com A+C<10,


escreve-se [A,B,A+C,B,C].
Justificativa Matemtica
Como [ABC] = 100A + 10B + C, ento
[ABC]101 = (100A+10B+C)101
[ABC]101 = (100A+10B+C)(100+1)
[ABC]101 = 10000A+1000B+100C+100A+10B+C
[ABC]101 = 10000A+1000B+100(A+C)+10B+C
[ABC]101 = [A,B,A+C,B,C]
Exemplo: 435101=(4,3,(4+5),3,5)=(4,3,9,3,5)=43935

Exemplo: 257101=(2,5,(2+7),5,7) =(2,5,9,5,7)=25957


Dica 11-1: Multiplicar por 9

Se o nmero tem a forma [MN], basta acrescentar um zero no


final do nmero MN (multiplicar por 10) e retirar o prprio nmero
MN.
Exemplo: 359=350-35=315
Exemplo: 279=270-27=243
Dica 11-2: Multiplicar por 99

Se o nmero tem a forma MN, como 99=100 - 1, basta


acrescentar dois zeros ao nmero MN (multiplicar por 100) e
retirar o prprio nmero MN.
Exemplo: 3599=3500-35=3465
Exemplo: 2799=2700-27=2673
Dica 12-1: Produto de nmeros com diferena 2 entre eles

Se o primeiro nmero X e o segundo nmero Y, eles podem


ser escritos como M-1 e M+1, onde M o valor mdio entre X e Y
e o produto entre eles (M-1)x(M+1)=M -1, logo basta elevar M
ao quadrado e retirar o valor 1.
Exemplo: 1412=13 -1=169-1=168
Exemplo: 1416=15 -1=225-1=224
Exemplo: 3436=35 -1=1225-1=1224
Dica 12-2: Produto de nmeros com diferena 4 entre eles

Se o primeiro nmero X e o segundo nmero Y, eles podem


ser escritos como M-2 e M+2, onde M o valor mdio entre X e
Y. Assim o produto entre eles (M-2)x(M+2)=M-4, logo basta
elevar M ao quadrado e retirar o valor 4.
Exemplo: 1418=16 -4=256-4=252

Exemplo: 2428=26 -4=576-4=572


Exemplo: 3337=35 -4=1225-4=1221
Dica 12-3: Produto de nmeros com diferena 6 entre eles

Se o primeiro nmero X e o segundo nmero Y, eles podem


ser escritos como M-3 e M+3, onde M o valor mdio entre X e
Y. Assim o produto entre eles (M-3)x(M+3)=M-9, logo basta
elevar M ao quadrado e retirar o valor 9.
Exemplo: 1420=17 -9=289-9=280
Exemplo: 5157=54 -9=2916-9=2907
Dica 13-1: Multiplicar por 1,5

Somar o nmero com a sua metade.


Exemplo: 161,5=16+8=24
Exemplo: 12,31,5=12,3+6,15=18,45
Dica 13-2: Multiplicar por 15

Somar o nmero com a sua metade e multiplicar por 10.


Exemplo: 1615 =(16+8)10=2410=240
Exemplo: 12,315=(12,3+6,15)10=18,4510=184,5
Dica 13-3: Multiplicar por 0,15

Somar o nmero com a sua metade e dividir por 10.


Exemplo: 1615 =(16 + 8)10=2410=2,4
Exemplo: 12,315=(12,3 + 6,15)10=18,4510=1,845
Dica 14-1: Multiplicar nmeros com algarismos das dezenas
iguais, mas a soma dos algarismos das unidades = 10

Se o primeiro nmero [MA] e o segundo nmero [MB], o


produto obtido como: (Mx(M+1),AxB)

Justificativa Matemtica
[MA]=10M + A, [MB]=10M + B, A+B=10
[MA]x[MB]=(10M+A)x(10M+B)=100M+10Mx(A+B)+AxB
[MA]x[MB]=100M + 100M + AxB
[MA]x[MB]=100Mx(M+1) + AxB
Exemplo: 1416=(1x2,4x6)=(2,24)=224
Exemplo: 1713=(1x2,7x3)=(2,21)=221
Exemplo: 3436=(3x4,4x6)=(12,24)=1224
Exemplo: 3436=(3x4,4x6)=(12,24)=1224
Exemplo: 7377=(7x8,3x7)=(56,21)=5621
Exemplo: 104106=(10x11,4x6)=(110,24)=11024
Dica 15-1: Elevar ao quadrado nmero da forma [5P]

Decompe-se o nmero em 5 e P,escrevendo-se o produto como


(25+P,PxP).
Justificativa Matemtica
[5P]=50 + P, logo
(50+P) = 2500 + 2x50xP + P
(50+P) = 2500 + 100 P + P
(50+P) = (100x(25+P)+P
Exemplo: 53=(25+3,09)=(28,09)=2809
Exemplo: 54=(25+4,16)=(29,16)=2616
Exemplo: 58=(25+8,64)=(33,64)=3364
Exemplo: 59=(25+9,81)=(34,81)=3481

Dica 16-1: Elevar ao quadrado nmero da forma [M1]

Decompomos o nmero em duas partes: M e 1. O resultado a


soma da primeira parte elevada ao quadrado com a soma de [M1]
com [M0].
Justificativa Matemtica
Como (X+1)=X + 2X + 1, ento
[M1] = (10M+1)
[M1] = 100 M + 20M + 1
[M1] = 100 M + (10M+1) + (10M)
[M1] = [M,[M+1+M]]
Exemplo: 31=[900, 31+30]=[900,61]=961
Exemplo: 71=[4900,71+70]=[4900,141]=5041
Exemplo: 101=[10000,101+100]=[10000,201]=10201
Exemplo: 151=[150,151+150]=[22500,301]=22801
Dica 17-1: Multiplicar dois nmeros por decomposio

Se o primeiro nmero X tem um algarismo e o segundo nmero


[YZ] tem dois algarismos, escrevemos [YZ]=10Y+Z e usamos a
distributividade dos nmeros reais para realizar o produto.
Justificativa Matemtica
Como [YZ] = 10Y + Z, ento
X[YZ] = X (10Y + Z) = 10XY + XZ
Exemplo: 813=810+83=80+24=104
Exemplo: 917=910+97=90+63=153
Exemplo: 1522=1520+152=300+30=330

Exemplo: 1,522=1,520+1,52=30+3=33
Exemplo:
(30+3)10=3,3

1,52,2=(1,522)10=(1,520+1,52)10=

Dica 18-1: Subtraindo com soma compensada

Se o primeiro nmero [XY] tem dois algarismos e o segundo


nmero [WZ] tambm tem dois algarismos mas o algarismo Y
menor do que Z, ento somamos e subtraimos um nmero D
(diferena entre Z e Y) para que ambos tenham os algarismos
das unidades iguais at a realizao da primeira diferena e
depois subtraimos D do resultado obtido anteriormente.
Justificativa Matemtica
Se a diferena entre Z e Y D=Z-Y, ento:
[XY]-[WZ] = (10X + Y) - (10W + Z)
[XY]-[WZ] = 10(X-W) + (Y-Z)
[XY]-[WZ] = 10(X-W) + (Y-Z) +D -D
[XY]-[WZ] = 10(X-W) - D
Exemplo: 72-48=72+6-6-48=78-6-48=78-48-6=30-6=24
Exemplo: 57-49=57+2-2-49=59-2-49=10-2=8
Exemplo: 142-88=142+6-6-88=148-88-6=60-6=54
Dica 18-2: Subtraindo com soma compensada

Se o primeiro nmero [XY] tem dois algarismos e o segundo


nmero [WZ] tambm tem dois algarismos mas o algarismo Y
menor do que Z, ento somamos um mesmo nmero D aos dois
nmeros dados de modo a zerar o algarismo das unidades do
menor e ento realizamos a diferena.
Justificativa Matemtica
Se D a diferena entre 10 e Z, isto

D+Z=10, ento:
[XY]-[WZ] = (10X + Y) - (10W + Z)
[XY]-[WZ] = (10X + Y + D) - (10W + Z + D)
[XY]-[WZ] = (10X + Y + D) - (10W + 10)
[XY]-[WZ] = (10X - 10W - 10) + (Y + D)
[XY]-[WZ] = [X-W-1,Y+D]
Exemplo: 72-48=(72+2)-(48+2)=74-50=24
Exemplo: 57-49=(57+1)-(49+1)=58-50=8
Exemplo: 142-87=(142+3)-(87+3)=145-90=55
Dica 18-3: Somando com soma compensada

Se o primeiro nmero [XY] tem dois algarismos e o segundo


nmero [WZ] tambm tem dois algarismos mas o algarismo Y
menor do que Z, ento somamos um mesmo nmero D ao ltimo
nmero e subtraimos D do primeiro nmero dado de modo a
zerar o algarismo das unidades do segundo nmero dado e
realizamos a soma.
Justificativa Matemtica
Se D a diferena entre 10 e Z, isto
D+Z=10, ento:
[XY] + [WZ]=(10X + Y) + (10W + Z)
[XY] + [WZ]=(10X + Y - D) + (10W + Z + D)
[XY] + [WZ]=(10X + Y + D) + (10W + 10)
[XY] + [WZ]=(10X + 10W + 10) + (Y + D)
[XY] + [WZ]=[X+W+1,Y+D]

Exemplo: 72+48=(72-2)+(48+2)=70+50=120
Exemplo: 57+49=(57-1)+(49+1)=56+50=106
Exemplo: 142+87=(142-3)+(87+3)=139+90=229
Dica 18-4: Somando com soma compensada

Quando o primeiro nmero [XY] tem dois algarismos e o segundo


nmero [WZ] tambm tem dois algarismos mas o algarismo Y
menor do que Z, ento somamos um mesmo nmero D ao
primeiro nmero e subtraimos D do segundo nmero dado de
modo a zerar o algarismo das unidades do primeiro nmero dado
e realizamos a soma.
Justificativa Matemtica
Se D a diferena entre 10 e Y, isto
D+Y=10, ento:
[XY] + [WZ]=(10X + Y) + (10W + Z)
[XY] + [WZ]=(10X + Y + D) + (10W + Z - D)
[XY] + [WZ]=(10X + 10) + (10W + Z - D)
[XY] + [WZ]=(10X + 10 + 10W) + (Z - D)
[XY] + [WZ]=[X+W+1,Z-D]
Exemplo: 72+48=(72+8)+(48-8)=80+40=120
Exemplo: 57+49=(57+3)+(49-3)=60+46=106
Exemplo: 142+87=(142+8)+(87-8)=150+79=229
Dica 19-1: Soma dos n primeiros nmeros naturais

Para obter a soma S=1+2+3+...+n, basta tomar a metade do


produto de n por n+1.
Justificativa Matemtica

Se S = 1 + 2 + 3 + ... + n-2 + n-1 + n,


ento, com os naturais trs para frente, obtemos
S = n + n-1 + n-2 + ... + 4 + 3 + 2 + 1
Somando membro a membro as duas igualdades:
2S=(1+n)+(2+n-1)+(3+n-2)+...+(n-1+2)+(n+1)
2S=(n+1)+(n+1)+ ... + (n+1)+(n+1) ( n vezes)
2S = n(n+1)
S = n(n+1)2
Exemplo: 1+2+3+...+12=12132=1562=78
Exemplo: 1+2+3+...+100=1001012=5050
Exemplo: 13+14+...+100=5050-78=4972
Dica 20-1: Soma dos n primeiros nmeros naturais mpares

A soma S=1+3+5+7+...+2n-1 obtida como o quadrado de n.


Justificativa Matemtica
Seja S=1 + 3 + 5 + ... + 2n-5 + 2n-3 + 2n-1.
Pondo S com os termos de trs para frente
S=2n-1 + 2n-3 + 2n-5 + ... + 5 + 3 + 1
Somando membro a membro as duas igualdades:
2S=(1+2n-1)+(2+2n-3)+...+(2n-3+3)+(2n-1+1)
2S = 2n + 2n + 2n + ... + 2n ( n vezes)
2S=2nn
S=n

Exemplo: 1+3+5+...+5=5=25
Exemplo: 1+3+5+...+101=101=10201
Exemplo: 7+9+11+...+101=10201-25=10176
Dica 21-1: Soma dos n primeiros nmeros naturais pares

Para obter a soma S=2+4+6+...+2n, basta multiplicar n por n+1,


observando que n exatamente a metade do ltimo par (2n).
Justificativa Matemtica
Seja S=2 + 4 + 6 + 2n-4 + 2n-2 + 2n.
Tomando os termos de trs para frente:
S=2n + 2n-2 + 2n-4 + ... + 6 + 4 + 2
Somando membro a membro as duas igualdades:
2S=(2+2n)+(4+2n-2)+...+(2n-2+4)+(2n+2)
2S=(2n+2) + (2n+2) + ... + (2n+2) ( n vezes)
2S=n(2n+2)
S=n(n+1)
Exemplo: 2+4+6+...+98+100=5051=2550
Exemplo: 2+4+6+...+14=78=56
Exemplo: 16+18+20+...+98+100=2550-56=2494
Dica 22-1: Diviso aproximada por 17 = produto por 0,06

Para obter a "estimativa" da diviso de um nmero por 17, basta


multiplicar por 6 e dividir por 100
Exemplo: 4217:=42x6100=252100=2,52; (o certo 2,47)
Exemplo: 15017:=150x6100=900100=9; (o certo 8,82)

Dica 23-1: Diviso aproximada por 33 = produto por 0,03

Para obter a "estimativa" da diviso de um nmero por 33, basta


multiplicar por 3 e dividir por 100
Exemplo: 4233:=423100=126100=1,26 (1,27)
Exemplo: 15033:=1503100=450100=4,5 (4,55)