Você está na página 1de 32

Prof.

Rubens Vilhena
Jéssica Laiz Sena do Carmo
Você quer teorias???

Piaget Brosseau Montessori


Não!!! Se você quer isso, PARE!!!!!!!
Este mini curso não é para você!

Piaget Brosseau Montessori


Aritmética pode
parecer doce e
inocente, mas requer
uma atitude
matemática de ação e
determinação!
A Matemática é a
rainha das ciências; a
Aritmética é a rainha
da Matemática
(C. F. Gauss)
A Aritmética (Teoria dos Números) é o último grande
continente incivilizado da matemática. Ela é dividida
em inumeráveis regiões, fértil o suficiente em si, mas
todas mais ou menos indiferentes uma a outra,
sobrevivem bem de modo inteligente e sem um vestígio
de um governo central. Se alguém com o mesmo
espírito de um Alexandre está em busca de um novo
mundo para conquistar, diante dele encontra-se a
Aritmética. Ela ainda não teve seu Descartes e muito
menos um Newton.
(E. T. Bell)
Nível 1 - Provocando
Quadrado de números de terminados
em 5!!!
Método mais doce
 Método Convencional
65 X 65
652 = 4225
65 (Multiplique o número à esquerda
X65 do 5 pelo seu sucessor
325 (6x7=42) e escreva 25 à direita
do resultado)
+ 390
4225
Quadrado de números de terminados
em 5!!!
 Método Convencional Método mais doce

215 X 215 2152 = 46225


215
X 21 5
(Multiplique o número à esquerda
1075
do 5 pelo seu sucessor
+ 215 (21x22=462) e escreva 25 à
430 direita do resultado)
46225
Quando vale para números de dois
dígitos???
Método mais doce
a) 85x85=7225
a) 8x9=72
b) 83
5x5=25
X 87 b) 8x9 = 72
7221 3x7=21

c) 26x24= 624 c) 2x3=6


6x4=24
Quadrados de números abaixo de 100!!!
 Método açucarado
 A potência de 10 mais próxima de 98 é 100.
 98 é 2 unidade menor que 100.
2
98 = 9604  Diminuímos o valor dado dessa quantidade menor que
100 ( 98 -2 ) = 96. Esses são os primeiros dígitos que
serão somados.

 Elevamos a quantidade que falta ao quadrado 22 = 004


(colocamos o quadrado com 3 dígitos para ter a mesma
quantidade de dígitos do número 100).
 Adicionamos: 96
+004
9604
Quadrados de números
 Método açucarado acima de 100!!!
 A potência de 10 mais próxima de 103 é 100.
 103 é 3 unidade maior que 100.

2  Somamos o valor dado, dessa quantidade maior que 100


103 = 10609 ( 103 +3=106 ). Esse são os primeiros dígitos da
resposta!!.

 Elevamos a quantidade que ultrapassou ao quadrado


(32 = 009). O quadrado do número deve ter a
quantidade de dígitos igual ao número de dígitos do
100.
 Adicionando : 106
+ 009
10609
Quadrados deMétodo
números 4
açucaradoabaixo de 10 !!!
 A potência de 10 mais próxima de 9998 é 10000.
 9998 é 2 unidade menor que 10000.

2  Diminuindo o valor dado, dessa quantidade menor que


9998 = 99960004 10000 ( 9998 -2=9996 ). Esse são os primeiros dígitos
da resposta!!.

 Elevamos a quantidade que ultrapassou ao quadrado


(22 = 00004). O quadrado do número deve ter a
quantidade de dígitos igual ao número de dígitos do
10000.
 Adicionando : 9996
+ 00004
99960004
Quadrado de números
572 entre 50 e 60
(1) Adicionar 25 ao dígito das unidades (7+25 =32).
Serão os primeiros dígitos da resposta.
(2) Quadrado do dígito da unidades (72 = 49) e colocá-
lo como os dois últimos dígitos. (Se o quadrado for um
único dígito, convertê-lo em dois dígitos usando um
zero).
572 = 3249
Mais quadrados
Verificando se números terminados em
1,4,5,6,9 ou 0, são quadrados perfeitos!!!
Some sucessivamente 5776 é um quadrado perfeito?
os dígitos do número 5+7+7+6=25
dado, e veja se a soma 2+5=7
resulta em 1, 4, 7, 9 ou Logo, é um quadrado perfeito.
0
4539 é um quadrado perfeito?
4+5+3+9=21
 Pode-se aplicar a 2+1=3
regra dos 9’s fora
Logo, não é um quadrado perfeito
Verificando se números terminados em 1,4,5,6,9
ou 0, são quadrados perfeitos!!!
Usando os 9’s fora

152423411078644497801
é um quadrado perfeito?
Vá eliminado os 9’ que forem surgindo.
Resultado é zero.
Logo, é um quadrado perfeito : 123459876512
Vale a ida. Vale a volta???
a)623451
• Termina em 1
• Eliminado os 9’s, temos 4.
• Mas não é um quadrado perfeito!!!!!
b)88811146
• Termina em 6
• Eliminando os 9’s, temos 1.
• Mas, não é quadrado perfeito!!!!
Vale a ida. Vale a volta???
a)6234581
• Termina em 1
• Eliminado os 9’s, temos 2.
• Com certeza não é um quadrado perfeito!!!!!
b)888111476
• Termina em 6
• Eliminando os 9’s, temos 8.
• Com certeza não é quadrado perfeito!!!!
Multiplicando séries de 9’s
Caso 1 – Quantidade de dígitos iguais a 9’s
654x999
i) Subtrair 1 de 654: 653, serão os primeiros
dígitos da resposta;
ii) Fazer 9 menos cada dígito de 653: 9-6 = 3; 9-
5=4;9-3=6, isto é, 346. Esses serão os últimos
dígitos
Resposta: 653 346
Multiplicando séries de 9’s
Caso 2 – Quantidade de dígitos menor que 9’s
45x999.
Existem três 9’s. No entanto, 45 tem apenas dois dígitos. Então,
adicionamos um zero, 045, e tornar um número de três dígitos.
Depois de ter feito isso, podemos realizar o mesmo procedimento
explicado no caso 1.
Em primeiro lugar, subtraímos 1 de 045 (044). Em seguida, subtrair
cada um dos dígitos de 044 de de 9(9-0 =9; 9-4=5; 9-4=5).

Resposta: 044 955


Multiplicando séries de 9’s
Caso 3 – Quantidade de dígitos maior que 9’s
654x99.
Existe uma técnica separada para isso. Explicaremos em
outro momento.
Ao invés de multiplicar o número 654 por 99, multiplicamos
por (100-1). Primeiro multiplicamos 654 por 100 e, em
seguida, subtraímos 654.
654x(100 -1) = 65400-654= 64746
Multiplicando séries de 1’s
Caso 1 – Multiplicar por 11
a) 32x11= ____2
(2+3)
___52
Então, 352

b) 64x11= ____4
(4+6) = 10. “Vai um” para somar com o 6 fica o zero

Então, 704
Multiplicando séries de 1’s
c) 652x11= ____2
(2+5)
___72
(5+6) = 11. “Vai um” para somar com o 6 e
fica o 1
Então, 7172
Multiplicando séries de 1’s
d) 3102x11= ____2
(2+0)
____22
(0+1) =
___122
(1+3)
___4122
Conclui colocando o 3.

Então, 34122
Multiplicando séries de 1’s
Caso 2 – Multiplicar por 111
a)203x111Escrevendo
Mantemos o dígito da unidade: _____3
(3+0) : ___33
(3+0+2): ___533
(0+2): __2533
Conclui colocando o último dígito: 22533
Multiplicando séries de 1’s
a)201432x111
Mantemos o dígito da unidade: _____2
(2+3) : ___52
(2+3+4): ___952
(3+4+1): __8952
(4+1+0): __58952
(1+0+2): __358952
(0+2): __238952
Conclui colocando o último dígito: 2238952
Multiplicando séries de 1’s
a)210432x1111
Mantemos o dígito da unidade: _____2
(2+3) : ___52
(2+3+4): ___952
(2+3+4+0): ___9952
(3+4+0+1): __89952
(4+0+1+2): __ 789952
(0+1+2): _____3789952
(1+2): __ 33789952
Conclui colocando o último dígito: 233789952
Multiplicando números com dígitos
iguais
a)354x222
Sabendo que 222 = 2x111, logo 352x(2x111)
Assim, podemos multiplicar o número por 2 e
aplicar no resultado a regra da multiplicação por
1’s ou vice-versa.
BASE 100
98X97
98 2 ( 100-98) Passo 1

97 3 ( 100-97) Passo 2

95 ( 97-2 ou 98-3) Passo 3

06 (2X3) Passo 4

Resposta : 9506
BASE 100
103X104
103 3 ( 103-100) Passo 1

104 4 ( 104-100) Passo 2

107 ( 103+4 ou 104+3) Passo 3

12 (3X4) Passo 4

Resposta : 10712